ymddiriedolwyr CHIPPING AND DISTRICT MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 521070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theresa Eveson | Cadeirydd | 14 January 2015 |
|
|
||||
Claire Margaret Davies | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|||||
Robert Fenton | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Edward Berry | Ymddiriedolwr | 04 January 2021 |
|
|
||||
Hazel Craig | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||
Clare Compton | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||
Mark Ross | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||
Ann Walmsley | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||
Kevin Kelsall | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||
MARY HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Simon Hore | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARTIN BUTTERS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAUL HUNT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.