Hanes ariannol NORBROOK YOUTH CLUB
Rhif yr elusen: 521238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.87k | £34.39k | £39.52k | £39.28k | £13.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.13k | £103.83k | £23.11k | £40.74k | £24.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.98k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £6.98k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.