ymddiriedolwyr 78TH LEICESTER (THURMASTON) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 521777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (263 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLYNN HARTOP | Cadeirydd |
|
|
|||||
DARREN JOHN GARTSIDE BA MCMI | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|||||
Andrew William Horsley | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Alice Victoria Hall | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Katie Elizabeth Hall | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Kerli Bolc | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Peter Ward | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Alice Morris | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Lauren Pickering | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Richard Warrington | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
STUART SHARP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HILARY BILLINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.