ymddiriedolwyr THE GUIDE ASSOCIATION - MIDLANDS
Rhif yr elusen: 521781
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARE SHINTON | Cadeirydd | 01 August 2020 |
|
|
||||
Angela Arter | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Anne Carolyn Llywelyn-Jones | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Janice Price | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Karen Belcher | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
Janet Long | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
ADELE COONEY | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|||||
Nicola Lomas | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|||||
Kirstie Teresa Pogson | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Samantha Harrold | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|||||
Susan Bucknell | Ymddiriedolwr | 02 January 2020 |
|
|||||
Catriona Aileen Kerr | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
Sarah Myers | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.