ymddiriedolwyr GEDNEY HILL AND DISTRICT MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 521792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Ingle | Cadeirydd | 20 March 2017 |
|
|
||||
Richard Coles | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Thomas Robert Bill | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Neil Watson | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||
Angela Watson | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||
Clare Kim Davies | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|
||||
David Ingle | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
Mr D Mann | Ymddiriedolwr | 24 February 1988 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.