ymddiriedolwyr GRIMSBY AND CLEETHORPES UNIT 162 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 521935
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emma walton | Cadeirydd | 20 February 2016 |
|
|
||||
Lisa White | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Emma Carter | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Valerie Anne Garritt | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Robbie Stephen Garritt | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Darren Briggs | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Nicola Ibbett | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Ashley Favill | Ymddiriedolwr | 18 April 2022 |
|
|
||||
dale harris | Ymddiriedolwr | 26 July 2016 |
|
|
||||
rhona rj jack neilson | Ymddiriedolwr | 02 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.