ymddiriedolwyr FONTMELL MAGNA VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1204403
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosie-Anne Yates | Cadeirydd | 28 July 2021 |
|
|||||||
Andrew John Herbert Davis | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||||
Natasha Anne Harris | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||||
Louise Murchie | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|||||||
MICHAEL FRANCIS HOBBS | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|||||||
Roger Franklin Hillman | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|||||||
Peter John Mole | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|||||||
Derek John Bone | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|||||||
Caroline Lloyd Rucker | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|||||||
RICHARD STAINER | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|||||||
Heledd Sian Highnam | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|||||||
Lisa Le Druillenec | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.