Hanes ariannol TRITLINGTON YOUNG FARMERS' CLUB
Rhif yr elusen: 522146
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/09/2018 | 17/09/2019 | 17/09/2020 | 17/09/2021 | 17/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.21k | £8.50k | £3.50k | £5.24k | £22.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.14k | £9.65k | £3.20k | £6.19k | £17.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.