ymddiriedolwyr 1ST BALDERTON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 522424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Reynolds | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Kevin Rose | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Francesca Whitehead | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
ALEXANDER CHARLES GIBSON | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Nick Tucker | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Richard Michael Sayers | Ymddiriedolwr | 09 July 2022 |
|
|
||||
Louise Tucker | Ymddiriedolwr | 09 July 2022 |
|
|
||||
Katherine Jean Hawkins | Ymddiriedolwr | 09 July 2022 |
|
|
||||
Adrian Michael Rice | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.