ymddiriedolwyr THE SAINT KENELM PILGRIMAGE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1204853
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRON HADLEY | Cadeirydd | 01 May 2020 |
|
|
||||
Richard Norton | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Rev Brian Woollaston | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||
Rev David Roy Penny | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|||||
Christopher Seton-Smith | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Frank Thomas | Ymddiriedolwr | 10 May 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.