ymddiriedolwyr VILLAGE HALL BECKBURY
Rhif yr elusen: 522477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN DAVID FIELD | Cadeirydd | 29 June 2017 |
|
|
||||
Annabel Porter | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Peter Ward | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Judith Gibbins | Ymddiriedolwr | 11 January 2018 |
|
|
||||
Clive Punter | Ymddiriedolwr | 08 December 2016 |
|
|
||||
JAMES PAICE | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
|
||||
EMILY MARGARET LISTER | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
|
||||
Dr David Robert de Courcy | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
|||||
Dr HEATHER CLAIRE THOMAS | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.