ymddiriedolwyr CRUCKTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Sandells | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Chloe Calder | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
Andrew Calder | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
ALISON BEBB | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|
||||
Jenn Lloyd | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
||||
Jan Gaskell | Ymddiriedolwr | 10 June 2010 |
|
|
||||
Jayne Sandells | Ymddiriedolwr | 01 June 1976 |
|
|
||||
ALISON DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.