ymddiriedolwyr YORK WOMEN'S COUNSELLING SERVICE
Rhif yr elusen: 1207150
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Mary Braithwaite Mrs | Cadeirydd | 10 April 2019 |
|
|
||||
Laila Hamade | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Anjelica Finnegan | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Sarah Jane Williams | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Anna Lesley Reader | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Sally Jude | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|||||
Valerie Anne Baxter | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Charlotte Elizabeth Miller | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.