ymddiriedolwyr ROYSTON METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1207017
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Charity Nzegwu | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|||||
Brian Alfred Norwood | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
PAUL REGINALD HARRIS | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||
Susan Myra Walter | Ymddiriedolwr | 11 February 2023 |
|
|
||||
Susan Watson | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Catherine Patricia Black | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Margaret Joy Tillson | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||
Laura Hindley | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Joan Margaret Munden | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
||||
Anthony John Garrick | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
||||
JENNIFER ANNE HARRIS | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Dr Ann Kathleen Keep | Ymddiriedolwr | 11 August 2019 |
|
|
||||
JEFFREY DAVID MADDIN | Ymddiriedolwr | 11 August 2019 |
|
|
||||
James Hindley | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR NICHOLAS HERBERT KEEP | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
DAVID PHILIP JAMES AGGETT | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||
Geoffrey Leslie Grainger | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
Gillian Pauline Grainger | Ymddiriedolwr | 13 August 2017 |
|
|
||||
Theresa Maddin | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
Joan Germany | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
JOYCE MARY GOODALL | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.