ymddiriedolwyr WEST BURTON NEW VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 523329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordon Lunt | Cadeirydd | 21 April 2017 |
|
|
||||
Julie Patricia Pledge | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Neil Smeeton | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Richard Charles Nolan | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|||||
Sally Ann Sahin | Ymddiriedolwr | 22 April 2016 |
|
|
||||
RHYS DANIEL WILSON | Ymddiriedolwr | 17 July 2015 |
|
|
||||
MARGARET PROCTOR | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
|
||||
CHRISTINE ANNE PRATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Sally Anne Stone | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.