ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST RICHARD ALDWICK
Rhif yr elusen: 1206799
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael David Broad | Cadeirydd | 18 March 2024 |
|
|||||
Jocelyn Ann Farmer | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
David Huw Williams | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Barbara Christine Foster | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
DAWN LISA SKINNER | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Michael Vaughan | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Patrick Harmsworth | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Dean Casperson | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Jonathan Tamblyn | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Jane Thomson | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Carole Matthews | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Jayne Foulks | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Dr Spencer Thomas | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
ANGELA PURSER | Ymddiriedolwr | 03 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.