ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS CREWE, NANTWICH AND DISTRICT BRANCH CIO
Rhif yr elusen: 1207034
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIE ANN BRUNT BA HONS | Cadeirydd | 07 June 2017 |
|
|
||||
Rachael Dyer | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|||||
Lisa Allen | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Angela Elizabeth Chan | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|||||
Katie Jane Farrie | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|||||
David Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|||||
EWA IWONA ARRAND | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||
AMANDA JANE HILL BSc MBA | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.