ymddiriedolwyr DENTDALE MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 523578
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURA THORNLEY | Cadeirydd | 28 March 2022 |
|
|
||||
Brian William Haygarth | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
John Feltham | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Siobhan Mason | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Gary Seekins | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Kathryn Ann Stott | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
BARBARA ANNE ALLWRIGHT | Ymddiriedolwr | 28 March 2013 |
|
|
||||
DIANA CHRISTINE TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA CRAGG | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BRIAN KENNETH WILLIAMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHYLLIS ROSE WOOF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH E WOOF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN LESLEY MITCHELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.