ymddiriedolwyr KING GEORGE V RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 523646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Owen | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|||||||||
Robin Wyn Williams | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|||||||||
Ella Susan Fisk | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|||||||||
Geraint Bebb | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|||||||||
Kevin Moran | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|||||||||
Hillary Mary Hunt | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||||||
SONIA WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|||||||||
ERYL MAIR LEWIS BA | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|||||||||
William Thomson Love | Ymddiriedolwr | 15 June 2015 |
|
|||||||||
MRS JACKY JONES | Ymddiriedolwr | 25 June 2012 |
|
|
||||||||
SELWYN TREFOR WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 25 June 2012 |
|
|||||||||
MICHAEL DAVIES | Ymddiriedolwr | 25 June 2012 |
|
|||||||||
COLIN REGINALD DAVEY BA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.