Hanes ariannol TRINITARIANS SPORTING BOYS' CLUB (OSSETT)
Rhif yr elusen: 523793
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2010 | 31/05/2011 | 31/05/2012 | 31/05/2016 | 31/05/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.56k | £19.98k | £23.10k | £21.00k | £19.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.16k | £24.15k | £19.10k | £17.00k | £16.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.