ymddiriedolwyr SWANSEA UNIT 331 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 524248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Davies | Cadeirydd | 03 November 2021 |
|
|
||||
Caron Lee Flynn | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
James Springle | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Robert Denley | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Tom Orlando Cowles | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Helen Short | Ymddiriedolwr | 11 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.