ymddiriedolwyr WORCESTER DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 524644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stuart bowen | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
Owen Williams | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Brian Jenkins | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Lucy Barkas | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
Charles Ellis Tarver Schofield | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Steven Christopher Eddies | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Ryan Griffiths | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|||||
Andrew David Hopkins MSW PGCE | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|||||
Susan Pauline Ranscombe | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Helen Hill | Ymddiriedolwr | 13 January 2017 |
|
|
||||
CAROL SILVESTER | Ymddiriedolwr | 09 June 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.