Hanes ariannol THE GUIDE ASSOCIATION EAST YORKSHIRE
Rhif yr elusen: 524675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (51 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.78k | £65.38k | £65.37k | £72.40k | £49.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.30k | £64.55k | £56.65k | £64.93k | £72.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.00k | £34.86k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.