Ymddiriedolwyr 1ST PANNAL SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 524783
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Bielby | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Alice Francesca Sarah MacFarlane | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Catherine Anne Watson | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Neil Andrew Salvin | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Peter Dickinson | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Alistair Maxwell How | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Carla Gonzalez | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
Derek Wai Kun Yau | Ymddiriedolwr | 12 December 2006 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.