ymddiriedolwyr 1ST PANNAL SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 524783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Bielby | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Alice Francesca Sarah MacFarlane | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Catherine Anne Watson | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Neil Andrew Salvin | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Peter Dickinson | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Alistair Maxwell How | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Carla Gonzalez | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
Derek Wai Kun Yau | Ymddiriedolwr | 12 December 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.