Trosolwg o’r elusen MONTGOMERYSHIRE INTERMEDIATE AND TECHNICAL EDUCATION FUND
Rhif yr elusen: 1074655-3
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 20TH NOVEMBER 1947, 4 MARCH 1949 AND 15 MARCH 1995 AS AMENDED BY SCHEME ON 16 FEBRUARY 2010. as amended on 21 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
THE MAINTENANCE OF STUART RENDEL EXHIBITIONS, TENABLE AT THE UNIVERSITY COLLEGE OF WALES, ABERYSTWYTH.
Maes buddion
MONTGOMERYSHIRE
Hanes cofrestru
- 21 Awst 1967: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.