Hanes ariannol NATIONAL LIBRARY OF WALES
Rhif yr elusen: 525775
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (62 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.32m | £14.54m | £17.31m | £18.78m | £17.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.73m | £13.71m | £14.10m | £14.83m | £19.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £14.87m | £17.97m | £15.49m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £650.00k | £1.44m | £1.69m | £217.00k | £466.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £613.00k | £610.00k | £145.00k | £353.00k | £492.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.53m | £0 | £0 | £0 | £16.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £239.00k | £272.00k | £161.00k | £232.00k | £278.00k | |
|
Incwm - Arall | £901.00k | £12.22m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £300.00k | £0 | £1.69m | £0 | £466.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.64m | £11.55m | £13.46m | £14.22m | £17.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.09m | £937.00k | £636.00k | £617.00k | £1.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £946.00k | £1.23m | £1.39m | £1.79m | £2.45m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £41.00k | £0 | £45.00k | £55.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.23m | £0 | £0 | £490.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.