ymddiriedolwyr CHESTER DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Rhif yr elusen: 525790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Corley | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Paul Gibbons | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Jennifer Bridgman | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Janine Arnott | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Catherine Speed | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
David Hermitt | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Dr Darren Paul Walter | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Margaret Eileen Cruxton | Ymddiriedolwr | 09 November 2019 |
|
|
||||
Dr Christopher Gordon | Ymddiriedolwr | 09 November 2019 |
|
|||||
Sharon Hudson | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Ven Dr Michael Gilbertson | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
David Cumberland | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
PAUL BOWDEN LLB LLM | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|||||
Rev Lyndon Russell Bannon | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.