ymddiriedolwyr THE BARTON EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 526927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Geoffrey Edward Withers | Cadeirydd | 13 September 2023 |
|
|
||||
Nicky Steels | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Sarah Newby | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
Kirsty Janine Wright | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
Ian Edmund Chambers | Ymddiriedolwr | 09 October 2015 |
|
|
||||
Amanda Christine Fabi | Ymddiriedolwr | 08 October 2015 |
|
|
||||
David James Armitage | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
JOYCE ROBINSON | Ymddiriedolwr | 03 May 2012 |
|
|
||||
GILLIAN MARGARET MACKEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.