Dogfen lywodraethu SPALDING GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 527293
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF 14TH SEPTEMBER 1911 AS VARIED SCHEME 11TH NOVEMBER 1913, 10TH FEBRUARY 1922, 15TH SEPTEMBER 1933 AS AMENDED BY ARTICLES OF GOVERNMENT DATED 8TH DECEMBER 1949. as amended on 24 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
UP KEEP AND MAINTENANCE OF SCHOOL PREMISES KNOWN AS SPALDING GRAMMER SCHOOL (BOYS). PROVISION OF EXHIBITIONS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, TRANING COLLEGE, NOT EXCEEDING FOUR YEARS, TO PUPILS WHO HAVE ATTENDED THE SCHOOL FOR NOT LESS THAN TWO YEARS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
URBAN DISTRICDT OF SPALDING
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.