Hanes ariannol GATESHEAD JEWISH BOARDING SCHOOL
Rhif yr elusen: 527371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £585.31k | £646.52k | £577.26k | £652.99k | £561.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £573.66k | £612.48k | £568.60k | £618.10k | £605.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £29.21k | £30.25k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £154.38k | £200.55k | £142.92k | £201.95k | £120.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £430.93k | £445.95k | £434.34k | £451.03k | £440.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £13 | £7 | £4 | £68 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £565.62k | £609.54k | £562.20k | £606.99k | £590.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.04k | £2.94k | £6.40k | £11.10k | £15.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.34k | £2.10k | £2.19k | £2.31k | £2.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £62.50k | £21.50k | £84.01k | £34.20k | £18.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.