Dogfen lywodraethu THE INSTITUTE OF AGEING AND HEALTH (WEST MIDLANDS)
Rhif yr elusen: 528794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES DATED 20 FEBRUARY 1973 AS AMENDED 15 JUNE 1995, 19 SEPTEMBER 1995, 10 JUNE 1998, 11 MARCH 1999 AND 30 JUNE 1999.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE EDUCATION AND PROMOTE RESEARCH IN HEALTH AND AGEING AND TO ENCOURAGE EXCELLENT PRACTICE IN A MULTI-DISCIPLINARY SETTING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.