ymddiriedolwyr CHURCH BURGESSES EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 529357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR D STANLEY | Cadeirydd | 13 May 2008 |
|
|||||||||||
STEPHEN ECCLESTON | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|||||||||||
Dr Linda Margaret Kirk | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|||||||||||
DAVID HENRY QUINNEY | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|||||||||||
DAVID FRANCIS BOOKER | Ymddiriedolwr | 11 February 2014 |
|
|||||||||||
REVD W H THOMAS | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
|||||||||||
Rev STEPHEN ALBERT PAUL HUNTER JP | Ymddiriedolwr | 06 May 1998 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.