ymddiriedolwyr LADY LUMLEY'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 529625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAIG MELVYN COOPER | Cadeirydd | 24 October 2002 |
|
|||||
Dr JAMES SAMUEL COPPACK | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|||||
Joy Andrews | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||
Cheryl Belinda Eade | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|||||
Alastair Stewart Ross | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|||||
Clair Alison Foden | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|||||
Anna Nightingale | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|||||
EMMA LOUISE STEADMAN | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|||||
GEOFFREY ACOMB | Ymddiriedolwr | 05 July 2007 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.