ymddiriedolwyr THE PHILIP RECKITT EDUCATIONAL TRUST FUND
Rhif yr elusen: 529777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terence Michael Jones | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||||||||
Jane Margaret Warwick | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||||||||
Jeremy Neil Allison | Ymddiriedolwr | 27 August 2021 |
|
|
||||||||||
ROBERT ALAN WALPOLE | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
|
||||||||||
GLYNIS WITHAM | Ymddiriedolwr | 10 June 2009 |
|
|
||||||||||
Philip James Harrison Holt FCA FCIE | Ymddiriedolwr | 09 May 2006 |
|
|
||||||||||
JOHN RICHARD LANE LLB AKC | Ymddiriedolwr | 01 December 2005 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.