Hanes ariannol CENTRE FOR ADVANCED RABBINICS
Rhif yr elusen: 529865
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £913.25k | £807.96k | £822.35k | £816.83k | £887.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £841.40k | £801.18k | £772.74k | £879.97k | £865.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.25k | £3.62k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £882.77k | £779.32k | £767.47k | £758.89k | £840.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £7.16k | £32.17k | £37.05k | £33.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.79k | £9.21k | £9.13k | £9.58k | £9.74k | |
|
Incwm - Arall | £20.69k | £12.26k | £13.59k | £11.31k | £3.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £810.26k | £776.81k | £770.26k | £869.42k | £849.09k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £31.15k | £24.37k | £2.49k | £10.56k | £16.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.20k | £4.20k | £4.37k | £4.79k | £4.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £174.52k | £201.64k | £182.96k | £93.59k | £74.75k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.