Hanes ariannol NEWBRIDGE ON WYE COMMUNITY HALL
Rhif yr elusen: 700011
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.71k | £9.42k | £9.86k | £7.90k | £33.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.05k | £10.08k | £8.90k | £9.94k | £13.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.