Hanes ariannol COVENTRY SPORTS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 700409
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.85m | £6.17m | £5.14m | £8.55m | £10.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.70m | £6.60m | £5.23m | £7.87m | £9.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £61.11k | £94.58k | N/A | £186.93k | £384.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £234.61k | £262.12k | £2.59m | £682.21k | £188.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £231.60k | £218.80k | £129.95k | £188.00k | £204.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.34m | £5.64m | £2.37m | £7.56m | £9.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £262.12k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £46.41k | £44.85k | £47.69k | £118.74k | £71.37k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.69m | £6.60m | £5.23m | £7.86m | £9.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.00k | £0 | £0 | £8.46k | £13.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £102.61k | £10.81k | £30.84k | £30.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £15.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.