ymddiriedolwyr YORKSHIRE BACH CHOIR
Rhif yr elusen: 700412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Donaldson Jackson | Cadeirydd | 30 September 2022 |
|
|
||||
Jessica Main | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Professor Thomas Christian Schmidt | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|||||
Fabienne Brooksbank-Levery | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Stephanie Christina Leonard Wong | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Guy Spencer Digby Tudor | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Dr MATTHEW ANDREW BADHAM | Ymddiriedolwr | 21 November 2014 |
|
|
||||
PROFESSOR GILLIAN MARY PARKER | Ymddiriedolwr | 30 December 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.