ymddiriedolwyr THE SPALDING AMATEUR DRAMATIC AND OPERATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 700562
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matilda Hoyles-Simpson | Cadeirydd | 06 February 2019 |
|
|
||||
Charlie Russell | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Lauren Lee | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
James Emmett-Laing | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Stephen Jackson | Ymddiriedolwr | 02 August 2020 |
|
|
||||
Jane Adams | Ymddiriedolwr | 02 August 2020 |
|
|
||||
Lauren Honor Bullock | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
||||
Jane Moss | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
PAUL COLEMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.