Hanes ariannol TORPENHOW VILLAGE HALL COMMITTEE
Rhif yr elusen: 700973
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.01k | £13.53k | £12.75k | £13.34k | £13.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.04k | £23.85k | £14.45k | £7.21k | £8.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £267 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £200 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.