Hanes ariannol Citizens Advice Rochdale
Rhif yr elusen: 701212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £519.97k | £623.53k | £636.91k | £771.44k | £498.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £502.66k | £624.56k | £618.53k | £765.07k | £443.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £305.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £362.59k | £15.00k | £311.41k | £441.92k | £336.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £364.40k | £321.80k | £321.80k | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £155.44k | £301.69k | £315.09k | £765.07k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £71 | £30 | £14 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £58 | £6 | £0 | £6.37k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £502.66k | £624.56k | £618.53k | £765.07k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.36k | £0 | £2.79k | £8.13k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.