ymddiriedolwyr BOS MUSICAL THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 701236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendy Harris | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Alan Casserley | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Karen Browne | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Rebecca Billington | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
CRAIG ALAN BILLINGTON | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|
||||
ANNE POWELL | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|
||||
MR PHIL POWER | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|
||||
LESLEY POWER | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|
||||
MRS GILL CORCORAN | Ymddiriedolwr | 10 April 2013 |
|
|
||||
MRS LIZ CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICHOLAS JOHN LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.