ymddiriedolwyr BRAUNSTON AND BROOKE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 701595
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr John Harry | Cadeirydd | 07 November 2015 |
|
|
||||
Joanne Palmer-Phillips | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Phylippa Jane Nall | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|
||||
Stuart Oldham | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Karen Allen | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Michael Thomas Anthony Fagan | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
SUZANNE HARRY | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
CAROLE BROWN | Ymddiriedolwr | 07 November 2015 |
|
|||||
Robert Anderson | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
JANET TAYLOR | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
JIM ATACK | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
||||
JANE RITCHIE-SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.