ymddiriedolwyr ASTON-ON-CLUN VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 702020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Anthony Sweetland | Cadeirydd | 18 March 2020 |
|
|
||||
Ronald Vincent Church | Ymddiriedolwr | 06 May 2023 |
|
|
||||
Judith Lilian Bowers | Ymddiriedolwr | 26 September 2020 |
|
|
||||
JEFF ELSE | Ymddiriedolwr | 16 August 2012 |
|
|
||||
RAY HEIGHWAY | Ymddiriedolwr | 16 August 2012 |
|
|
||||
ELIZABETH TUCKER | Ymddiriedolwr | 29 September 2011 |
|
|
||||
DAVID JONES | Ymddiriedolwr | 28 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.