Hanes ariannol VICARAGE LODGE PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 702025
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £117.69k | £110.54k | £120.09k | £109.27k | £95.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.16k | £120.76k | £107.17k | £103.28k | £104.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £95.31k | £97.10k | £90.46k | £76.07k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.