ymddiriedolwyr VICARAGE LODGE PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 702025
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Blythe | Cadeirydd | 11 January 2024 |
|
|
||||
Andrew Blythe | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Lisa Randles | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|||||
Laura Walker | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|
||||
ANDREA EDWARDSON | Ymddiriedolwr | 30 January 2018 |
|
|
||||
Louise Lawless | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.