Hanes ariannol CHARITY CONSISTING OF THE CLEAR PROCEEDS OF SALE OF THE FORMER WHIXLEY PAROCHIAL PRIMARY SCHOOL
Rhif yr elusen: 702124
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91 | £280 | £1.04k | £1.08k | £1.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £91 | £81 | £1.04k | £1.08k | £1.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.