ymddiriedolwyr CYMORTH RHUTHUN / RUTHIN SUPPORT (cynorthwyo gwasanaethau lleoli'r difrifol wael) (Supporting local services for the seriously ill)
Rhif yr elusen: 702205
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNNETTE HUGHES | Cadeirydd | 28 November 2013 |
|
|
||||
PATRICIA ANNE LYNE | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Dr Sian Woodward | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Elinor Ann Hoyle | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Bethan Welch | Ymddiriedolwr | 09 December 2018 |
|
|
||||
Sian Clark | Ymddiriedolwr | 08 February 2016 |
|
|
||||
JOAN DOLBEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DIANA HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEILWEN DAFYDD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.