ymddiriedolwyr 13TH ALLERTON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 702636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Delahunty | Cadeirydd | 26 November 2022 |
|
|
||||
Adam John Parkes | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Dr Roisin Sarah Moon | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Robert James Bruce Garrett | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
Claire Delahunty | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Timothy Harald Green | Ymddiriedolwr | 10 October 2011 |
|
|
||||
Brenda Margaret Hope | Ymddiriedolwr | 01 February 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.